Dirigenti cessati
Direttore cessato il 26.09.2022
CLAUDIO VITALINI
nomina con delibera nr 38 del 28.07.2014
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2017
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2017
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2019
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2019
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2020
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2021
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2021
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2022
Retribuzione Direttore
Curriculum vitae
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2017: 0,00 €
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2018: 0,00 €
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2020: 72,37 €
(dati aggiornati al 08.02.2021)
Direttore tecnico cessato il 23.12.2022
nomina con delibera nr 14 del 16.02.2022
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assunzione di altri incarichi e attività professionali 2022
Curriculum vitae
Ultimo aggiornamento: 02/01/2023